VALORA ACTUARIOS SCP - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 40
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALORA ACTUARIOS SCP
CIF J65923153
Capital Social 0.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 04/12/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VALORA ACTUARIOS SCP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALORA ACTUARIOS SCP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corominas Garcia Laia | Administrador Solidario | 31/12/2012 | 13/04/2023 |
Corominas Garcia Laia | Liquidador Solidario | 13/04/2023 | 13/04/2023 |
Duran Fernandez Olga | Administrador Solidario | 31/12/2012 | 13/04/2023 |
Duran Fernandez Olga | Liquidador Solidario | 13/04/2023 | 13/04/2023 |
Gonzalez Novoa Maria Soledad | Administrador Solidario | 31/12/2012 | 13/04/2023 |
Gonzalez Novoa Maria Soledad | Liquidador Solidario | 13/04/2023 | 13/04/2023 |
ACTOS BORME DE VALORA ACTUARIOS SCP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36906 , F 188, S 8, H M 660200, I/A 4 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36906 , F 188, S 8, H M 660200, I/A 4 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36906 , F 188, S 8, H M 660200, I/A 4 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36906 , F 188, S 8, H M 660200, I/A 4 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 40, 8ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36906 , F 188, S 8, H M 660200, I/A 3 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
- C/ ORENSE 85 - EDIFICIO LEXINGTON (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36906 , F 188, S 8, H M 660200, I/A 2 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
- LOS SOCIOS PROFESIONALES SON:OLGA DURAN FERNANDEZ,MARIA SOLEDAD GONZALEZ NOVOA Y LAIA COROMINAS GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43527 , F 37, S 8, H B 431474, I/A 1 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43527 , F 37, S 8, H B 431474, I/A 1 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Dirección:CL CASPE Num.82 P.1 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:04/12/12
Capital:0,00 Euros
Objeto social:EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PROPIA DE LOS ACTUARIOS COLEGIADOS,EL ASESORAMIENTO Y LA CONSULTORIA INTEGRAL EN MATERIA ECONOMICA,FINANCIERAY ACTUARIAL,ELABORACION DE ESTUDIOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43527 , F 37, S 8, H B 431474, I/A 1 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08