VALOLIVOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VALOLIVOS SA
CIF A28547891
Actividad Actividades jurídicas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VALOLIVOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALOLIVOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juste Picon Maria Teresa | Liquidador | 09/08/2019 | 09/08/2019 |
Juste Picon Maria Teresa | Administrador Unico | 24/10/2017 | 09/08/2019 |
Juste Picon Teresa | Administrador Solidario | 08/06/2010 | 24/10/2017 |
Serra Muller Javier | Administrador Solidario | 08/06/2010 | 24/10/2017 |
ACTOS BORME DE VALOLIVOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 100, S 8, H M 70589, I/A 22 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 100, S 8, H M 70589, I/A 22 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 100, S 8, H M 70589, I/A 22 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 100, S 8, H M 70589, I/A 22 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 99, S 8, H M 70589, I/A 21 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 6, 14, 22, 23, 24, 25 Y 26 DE LOS ESTATUTOS PARA AJUSTARLOS AL NUEVO ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 99, S 8, H M 70589, I/A 21 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 99, S 8, H M 70589, I/A 21 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 99, S 8, H M 70589, I/A 21 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 99, S 8, H M 70589, I/A 20 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-154-28