APTAR MADRID SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carlos Jimenez Diaz, 16
Código Postal 28806
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social APTAR MADRID SA
CIF A28164796
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Página Web www.aptar.com
Nombres Anteriores
- VALOIS ESPAÑA SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE APTAR MADRID SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APTAR MADRID SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Mateo Rafael | Secretario No Consejero | 26/02/2018 | 24/08/2022 |
Alvarez Manso Jose Antonio | Apoderado | 16/02/2015 | 24/08/2022 |
Alvarez Manso Jose Antonio | Apoderado | 26/02/2018 | 24/08/2022 |
Alvarez Manso Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 01/04/2019 | 24/08/2022 |
Alvarez Manso Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 10/03/2020 | 24/08/2022 |
Alvarez Manso Jose Antonio | Apoderado | 04/05/2018 | 24/08/2022 |
Alvarez Manso Jose Antonio | Apoderado | 30/10/2020 | 24/08/2022 |
Berthet Colominas Sergi | Apoderado | 30/10/2020 | 24/08/2022 |
Burgos De Maria Ana | Representante | 24/08/2022 | 24/08/2022 |
Calvo Goicoechea Victor | Apoderado Mancomunado | 01/04/2019 | 24/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APTAR MADRID SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 211, S 8, H M 75110, I/A 74 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 211, S 8, H M 75110, I/A 74 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 211, S 8, H M 75110, I/A 74 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 211, S 8, H M 75110, I/A 74 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 211, S 8, H M 75110, I/A 73 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 211, S 8, H M 75110, I/A 72 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 210, S 8, H M 75110, I/A 71 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
- Otras modificaciones estatutarias: APROBADO UN NUEVO TEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 208, S 8, H M 75110, I/A 70 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 208, S 8, H M 75110, I/A 69 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24871 , F 208, S 8, H M 75110, I/A 68 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-28