VALMAR GESTION INTEGRAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Yunque, 16
Código Postal 28918
Municipio Leganés
Provincia Madrid
Razón Social VALMAR GESTION INTEGRAL SL
CIF B83220764
Actividad Agencias de publicidad
VINCULACIONES DE VALMAR GESTION INTEGRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALMAR GESTION INTEGRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Grado Valencia Alejandro | Apoderado | 06/07/2010 | 09/07/2018 |
De Grado Valencia Cesar Felix | Apoderado | 06/07/2010 | 09/07/2018 |
De Grado Valencia Oscar | Apoderado | 06/07/2010 | 09/07/2018 |
Lopez Perez Maria Del Mar | Apoderado | 25/06/2009 | 09/07/2018 |
Valencia Marquez Isabel | Administrador Unico | 09/07/2018 | |
Valencia Marquez Isabel | Liquidador | 09/07/2018 | 09/07/2018 |
ACTOS BORME DE VALMAR GESTION INTEGRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17325 , F 173, S 8, H M 297152, I/A 9 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17325 , F 173, S 8, H M 297152, I/A 9 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17325 , F 173, S 8, H M 297152, I/A 9 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17325 , F 173, S 8, H M 297152, I/A 9 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
- C/ YUNQUE 16 (LEGANES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17325 , F 173, S 8, H M 297152, I/A 8 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-138-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17325 , F 172, S 8, H M 297152, I/A 7 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-126-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17325 , F 172, S 8, H M 297152, I/A 6 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-28