VALLES EMPRESA CONSTRUCTORA SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social VALLES EMPRESA CONSTRUCTORA SA
CIF A28245306
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VALLES EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALLES EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valles Lombarte Ramon | Consejero Delegado Solidario | 02/01/2012 | 22/11/2016 |
Valles Lombarte Ramon | Presidente | 02/01/2012 | 22/11/2016 |
Valles Lombarte Ramon | Consejero | 02/01/2012 | 22/11/2016 |
Valles Lombarte Ramon | Liquidador Mancomunado | 22/11/2016 | 22/11/2016 |
Valles Ruiz Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 02/01/2012 | 22/11/2016 |
Valles Ruiz Antonio | Consejero | 02/01/2012 | 22/11/2016 |
Valles Ruiz Antonio | Liquidador Mancomunado | 22/11/2016 | 22/11/2016 |
Valles Ruiz Vicente | Secretario | 02/01/2012 | 22/11/2016 |
Valles Ruiz Vicente | Consejero Delegado Mancomunado | 02/01/2012 | 22/11/2016 |
Valles Ruiz Vicente | Consejero | 02/01/2012 | 22/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALLES EMPRESA CONSTRUCTORA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 14, S 8, H M 84940, I/A 27 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 14, S 8, H M 84940, I/A 27 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 14, S 8, H M 84940, I/A 27 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 14, S 8, H M 84940, I/A 27 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 14, S 8, H M 84940, I/A 26 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 13, S 8, H M 84940, I/A 25 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 13, S 8, H M 84940, I/A 25 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-28