VALLEDOR 2020 SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social VALLEDOR 2020 SL
Nombres Anteriores
- VALLEDOR SCOOP
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Diaz Cuervo Jose Manuel
VINCULACIONES DE VALLEDOR 2020 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALLEDOR 2020 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuervo Diaz Angel | Socio | 26/02/2021 | 06/07/2022 |
Diaz Cuervo Jose Manuel | Socio | 26/02/2021 | 06/07/2022 |
Diaz Cuervo Jose Manuel | Administrador Unico | 26/02/2021 | 06/07/2022 |
Pulido Lopez Jose Manuel | Socio | 26/02/2021 | 06/07/2022 |
ACTOS BORME DE VALLEDOR 2020 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 56, S 8, H AS 57433, I/A 2 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 56, S 8, H AS 57433, I/A 2 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-33
Empresa: VALLEDOR SCOOP
- VALLEDOR 2020 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 53, S 8, H AS 57433, I/A 1 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-33
Empresa: VALLEDOR SCOOP
- Modificación de los estatutos sociales por transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 53, S 8, H AS 57433, I/A 1 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-33
Empresa: VALLEDOR SCOOP
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 53, S 8, H AS 57433, I/A 1 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-33
Empresa: VALLEDOR SCOOP
- Denominación y forma adoptada: VALLEDOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 53, S 8, H AS 57433, I/A 1 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-33
Empresa: VALLEDOR SCOOP
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-33
Empresa: VALLEDOR SCOOP
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-33
Empresa: VALLEDOR SCOOP
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-183-33