VALLE CAN BIEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Catalunya, 5
Código Postal 07011
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social VALLE CAN BIEL SL
CIF B57476244
Capital Social 230460.0 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VALLE CAN BIEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALLE CAN BIEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monheim Annette Lucie Caroline | Administrador Solidario | 18/12/2015 | 09/12/2020 |
Monheim Annette Lucie Caroline | Liquidador | 09/12/2020 | 09/12/2020 |
Monheim Dominik Johannes Georg | Administrador Solidario | 18/12/2015 | 09/12/2020 |
Monheim Fabian Bernhard Hubertus | Administrador Solidario | 18/12/2015 | 09/12/2020 |
Langen-monheim Barbara | Administrador Solidario | 18/12/2015 | |
Monheim Bernhard Manfred Karl Maria | Administrador Solidario | 18/12/2015 |
ACTOS BORME DE VALLE CAN BIEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 99, S 8, H PM 57537, I/A 4 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 99, S 8, H PM 57537, I/A 4 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 99, S 8, H PM 57537, I/A 4 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 99, S 8, H PM 57537, I/A 4 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 98, S 8, H PM 57537, I/A 3 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 98, S 8, H PM 57537, I/A 3 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-07
Capital Anterior: | 230.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 460,00 | Euros |
Capital Actual: | 230.460,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 98, S 8, H PM 57537, I/A 2 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-5-07
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-2-07