VALLARGENT SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 185
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALLARGENT SPAIN SL
CIF B65450041
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 22/11/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VALLARGENT SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALLARGENT SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIBAU PATRIMONIOS SL | Presidente | 25/10/2011 | 18/04/2017 |
ARIBAU PATRIMONIOS SL | Consejero | 25/10/2011 | 18/04/2017 |
Carreras Jimenez Julian | REPR.143 RRM | 17/03/2014 | 18/04/2017 |
Cueto Faus Jose Luis | Secretario No Consejero | 02/05/2013 | 18/04/2017 |
Cueto Faus Jose Luis | Apoderado | 02/05/2013 | 18/04/2017 |
Cueto Faus Jose Luis | Apoderado | 25/10/2011 | 18/04/2017 |
Cueto Faus Jose Luis | Liquidador | 18/04/2017 | 18/04/2017 |
Guarner Muñoz Francisco | REPR.143 RRM | 25/10/2011 | 18/04/2017 |
Guarner Muñoz Francisco | Apoderado | 25/10/2011 | 18/04/2017 |
Guarner Muñoz Jorge | Apoderado | 25/10/2011 | 18/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALLARGENT SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 83, S 8, H B 405226, I/A 8 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 83, S 8, H B 405226, I/A 8 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 83, S 8, H B 405226, I/A 8 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 83, S 8, H B 405226, I/A 7 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 83, S 8, H B 405226, I/A 7 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 82, S 8, H B 405226, I/A 6 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 82, S 8, H B 405226, I/A 5 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 82, S 8, H B 405226, I/A 5 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 82, S 8, H B 405226, I/A 4 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 81, S 8, H B 405226, I/A 3 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08