VALLAC HOTELES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Higuera, 7
Código Postal 11402
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALLAC HOTELES SL
CIF B11896180
Capital Social 3002.0 Euros
Fecha de Constitución 27/02/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VALLAC HOTELES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALLAC HOTELES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vallejo Acosta Emilio | Liquidador Solidario | 29/01/2020 | 29/01/2020 |
Vallejo Acosta Emilio | Administrador Solidario | 07/11/2016 | 29/01/2020 |
Vallejo Acosta Juan Manuel | Liquidador | 29/01/2020 | 29/01/2020 |
Vallejo Acosta Juan Manuel | Administrador Solidario | 07/11/2016 | 29/01/2020 |
Vallejo Acosta Emilio | Administrador Unico | 27/03/2013 | 07/11/2016 |
Vallejo Acosta Emilio | Administrador Solidario | 29/02/2012 | 27/03/2013 |
Vallejo Acosta Juan Manuel | Administrador Solidario | 29/02/2012 | 27/03/2013 |
ACTOS BORME DE VALLAC HOTELES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 202, S 8, H CA 43031, I/A 4 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 202, S 8, H CA 43031, I/A 4 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-11
Liquidador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 202, S 8, H CA 43031, I/A 4 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-11
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 202, S 8, H CA 43031, I/A 4 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-11
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 202, S 8, H CA 43031, I/A 3 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 202, S 8, H CA 43031, I/A 3 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 202, S 8, H CA 43031, I/A 3 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 202, S 8, H CA 43031, I/A 2 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 202, S 8, H CA 43031, I/A 2 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 202, S 8, H CA 43031, I/A 2 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-11