VALLA CINCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Miraflors, 32
Código Postal 08905
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALLA CINCO SL
CIF B64440423
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/01/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VALLA CINCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALLA CINCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berdun Lucas Manuel | Liquidador Mancomunado | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
Berdun Lucas Manuel | Administrador Mancomunado | 02/02/2010 | 09/01/2018 |
Fernandez Perez Jose | Liquidador Mancomunado | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
Fernandez Perez Jose | Administrador Mancomunado | 02/02/2010 | 09/01/2018 |
Rodriguez Cano Perfilio | Liquidador Mancomunado | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
Rodriguez Cano Perfilio | Administrador Mancomunado | 02/02/2010 | 09/01/2018 |
Rodriguez Perez Pedro | Administrador Mancomunado | 02/02/2010 |
ACTOS BORME DE VALLA CINCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39264 , F 128, S 8, H B 343549, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39264 , F 128, S 8, H B 343549, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39264 , F 128, S 8, H B 343549, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- AV MIRAFLORES, NUM.32, TIENDA (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39264 , F 127, S 8, H B 343549, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.15.- MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39264 , F 127, S 8, H B 343549, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39264 , F 127, S 8, H B 343549, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39264 , F 127, S 8, H B 343549, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-08