VALL GLOBALTOUR SL - EXTINGUIDA
Municipio La Vall d'Uixó
Provincia Castellón/Castello
Razón Social VALL GLOBALTOUR SL
CIF B12640074
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VALL GLOBALTOUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALL GLOBALTOUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beltran Almela Magencia | Liquidador | 19/09/2023 | 19/09/2023 |
N. B. J. P. | Administrador Solidario | 30/07/2012 | 19/09/2023 |
Nabas Orenga Salvador | Administrador Solidario | 30/07/2012 | 19/09/2023 |
Nabas Orenga Salvador Juan | Administrador Solidario | 19/09/2023 | |
Beltran Almela Magencia | Administrador Unico | 30/07/2012 |
ACTOS BORME DE VALL GLOBALTOUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212, L 775, F 3, S 8, H CS 21982, I/A 6 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212, L 775, F 3, S 8, H CS 21982, I/A 6 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212, L 775, F 3, S 8, H CS 21982, I/A 6 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-12
Administrador Solidario
- N. B. J. P.
- Nabas Orenga Salvador Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212, L 775, F 3, S 8, H CS 21982, I/A 6 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212, L 775, F 3, S 8, H CS 21982, I/A 3 N (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212, L 775, F 3, S 8, H CS 21982, I/ANOTA2 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212, L 775, F 3, S 8, H CS 21982, I/A 5 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-12
Administrador Solidario
- N. B. J. P.
- Nabas Orenga Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212, L 775, F 3, S 8, H CS 21982, I/A 5 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212, L 775, F 3, S 8, H CS 21982, I/A 5 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-12