VALISA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 70
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social VALISA SL
CIF B08091407
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE VALISA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALISA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Par Cebrian Malco | Apoderado Solidario | 15/09/2016 | 10/02/2023 |
Vall Escala Roger | Apoderado Solidario | 15/09/2016 | 10/02/2023 |
ACTOS BORME DE VALISA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31432 , F 76, S 8, H B 20803, I/A 38 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31432 , F 76, S 8, H B 20803, I/A 38 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31432 , F 76, S 8, H B 20803, I/A 37 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-08
- Sociedades absorbidas: INPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31020 , F 105, S 8, H B 20803, I/A 36 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-72-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-16-08