VALIBESA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALIBESA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE VALIBESA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALIBESA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCA MARCH SA | EntidDeposit | 09/09/2009 | 26/08/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 28/01/2019 | 26/08/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 28/01/2019 | 26/08/2022 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 28/01/2019 | 26/08/2022 |
Damborenea Agorria Iñigo | Secretario No Consejero | 09/09/2009 | 26/08/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/04/2010 | 26/08/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Consejero | 28/01/2019 | 26/08/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario | 28/01/2019 | 26/08/2022 |
Ferrari Herrero Alfonso | Consejero | 27/07/2021 | 26/08/2022 |
Ferrari Herrero Alfonso | Liquidador | 26/08/2022 | 26/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALIBESA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14568 , F 203, S 8, H M 33445, I/A 48 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14568 , F 203, S 8, H M 33445, I/A 48 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14568 , F 203, S 8, H M 33445, I/A 48 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14568 , F 203, S 8, H M 33445, I/A 48 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14568 , F 203, S 8, H M 33445, I/A 48 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
- COMUNICACION DE LA BAJA EN EL REGISTRO DE SICAV DE LA CNMV, CON FECHA 22 DE JULIO DE 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 158, S 8, H M 33445, I/A 8M (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14568 , F 203, S 8, H M 33445, I/A 47 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14568 , F 203, S 8, H M 33445, I/A 47 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14568 , F 202, S 8, H M 33445, I/A 46 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de articulo 9 de los estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14568 , F 202, S 8, H M 33445, I/A 45 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28