VALESTATE CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 120
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALESTATE CAPITAL SL
CIF B88097050
Capital Social 205891.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 03/05/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Madrigal Navarro Joaquin Jose
VINCULACIONES DE VALESTATE CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALESTATE CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobo Aragoneses Jose Luis | Liquidador Mancomunado | 02/03/2020 | 02/03/2020 |
Cobo Aragoneses Jose Luis | Administrador Unico | 08/01/2019 | 02/03/2020 |
Madrigal Navarro Joaquin Jose | Socio Unico | 23/05/2018 | 02/03/2020 |
Madrigal Navarro Joaquin Jose | Liquidador Mancomunado | 02/03/2020 | 02/03/2020 |
Madrigal Navarro Joaquin Jose | Administrador Unico | 08/01/2019 | 02/03/2020 |
Madrigal Navarro Joaquin Jose | Administrador Unico | 23/05/2018 | 08/01/2019 |
ACTOS BORME DE VALESTATE CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37640 , F 88, S 8, H M 670665, I/A 3 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37640 , F 88, S 8, H M 670665, I/A 3 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37640 , F 88, S 8, H M 670665, I/A 3 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37640 , F 88, S 8, H M 670665, I/A 3 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
- PASEO DE LA CASTELLANA NUMERO 120, 5º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37640 , F 84, S 8, H M 670665, I/A 2 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados. Modificación de la numeración de los actuales artículos 15, 16 y 17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37640 , F 84, S 8, H M 670665, I/A 2 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 6º.- Transmisión de participaciones. ARTICULO 7º.- Incumplimiento del régimen de transmisión. ARTICULO 9º.- Convocatoria de las Juntas Generales. ARTICULO 10º.- Mesa de la Junta General. ARTICULO 11º.- Quorum. ARTICULO 12º.- Modos de organizar la administración. ARTICULO 13º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37640 , F 84, S 8, H M 670665, I/A 2 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Capital Anterior: | 140.415,00 | Euros |
Aumento de capital: | 65.476,00 | Euros |
Capital Actual: | 205.891,00 | Euros |
Porcentaje: | 46,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37640 , F 84, S 8, H M 670665, I/A 2 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Capital Anterior: | 12.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 127.915,00 | Euros |
Capital Actual: | 140.415,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.023,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37640 , F 84, S 8, H M 670665, I/A 2 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37640 , F 84, S 8, H M 670665, I/A 2 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28