VALERO DEL VALLE CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social VALERO DEL VALLE CONSULTING SL
CIF B96959846
Nombres Anteriores
- ASESORES ECONOMICOS PUBLICOS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VALERO DEL VALLE CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALERO DEL VALLE CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Parra Del Valle Artemisa | Liquidador Unico | 07/04/2016 | 26/05/2021 |
Valero Olmos Javier | Administrador Unico | 13/05/2014 | 07/04/2016 |
Parra Del Valle Mar Dafne | Administrador Unico | 30/05/2011 | 13/05/2014 |
Parra Mateu Rafael | Apoderado | 13/05/2014 | |
Del Valle Arocas Josefina | Administrador Unico | 30/05/2011 |
ACTOS BORME DE VALERO DEL VALLE CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6721, L 4025, F 15, S 8, H V 73829, I/A 9 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6721, L 4025, F 15, S 8, H V 73829, I/A 9 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6721, L 4025, F 15, S 8, H V 73829, I/A 8 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6721, L 4025, F 15, S 8, H V 73829, I/A 8 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6721, L 4025, F 15, S 8, H V 73829, I/A 8 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6721, L 4025, F 15, S 8, H V 73829, I/A 8 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-46
Empresa: ASESORES ECONOMICOS PUBLICOS SL
- VALERO DEL VALLE CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6721, L 4025, F 14, S 8, H V 73829, I/A 7 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-46
Empresa: ASESORES ECONOMICOS PUBLICOS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6721, L 4025, F 14, S 8, H V 73829, I/A 6 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-46
Empresa: ASESORES ECONOMICOS PUBLICOS SL
- La realización tanto a particulares como empresas y organismos oficiales de toda clase de gestiones, estudios, proyectos, asesoría, consultoría, intermediaciones, diseño, construcción, tasaciones, peritaciones y dirección referente a las ramas de ingeniería y arquitectura. Formación, auditorias, ase
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6721, L 4025, F 13, S 8, H V 73829, I/A 5 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-46
Empresa: ASESORES ECONOMICOS PUBLICOS SL
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICAR EL REGIMEN DE TRANSMISION DE LAS PARTICIPACIONES, de modo tal que toda transmisión de las mismas, por cualquier título a favor de persona que no tenga la condición de socio, quede sujeta a las limitaciones actualmente previstas, modificando el artículo 7º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6721, L 4025, F 13, S 8, H V 73829, I/A 5 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-46