VALERIA PRINCESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padre Francisco Piquer, 33
Código Postal 29400
Municipio Ronda
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALERIA PRINCESS SL
CIF B93459246
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería
Fecha de Constitución 10/02/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VALERIA PRINCESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALERIA PRINCESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bullon Almagro Cristina | Administrador Unico | 20/02/2019 | 31/01/2023 |
Bullon Almagro Cristina | Liquidador | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
Melendez Arjona Maria De Los Dolores | Socio Unico | 15/02/2016 | 20/02/2019 |
Melendez Arjona Maria De Los Dolores | Administrador Unico | 15/02/2016 | 20/02/2019 |
ACTOS BORME DE VALERIA PRINCESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484, L 4391, F 120, S 8, H MA132463, I/A 3 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484, L 4391, F 120, S 8, H MA132463, I/A 3 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484, L 4391, F 120, S 8, H MA132463, I/A 3 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484, L 4391, F 120, S 8, H MA132463, I/A 3 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-29
- C/ PADRE FRANCISCO PIQUER 33 4º 58 (RONDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484, L 4391, F 120, S 8, H MA132463, I/A 2 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484, L 4391, F 120, S 8, H MA132463, I/A 2 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484, L 4391, F 120, S 8, H MA132463, I/A 2 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484, L 4391, F 120, S 8, H MA132463, I/A 2 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484, L 4391, F 120, S 8, H MA132463, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5484, L 4391, F 120, S 8, H MA132463, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-29