VALENCIANA SISTEMAS INTEGRALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Colón, 74
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social VALENCIANA SISTEMAS INTEGRALES SL
CIF B97643951
Capital Social 2.2870917E7 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/10/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VALENCIANA SISTEMAS INTEGRALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALENCIANA SISTEMAS INTEGRALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Guillen Natividad | Apoderado Solidario | 06/03/2009 | 03/02/2011 |
Garcia Guillen Natividad | Mmbr.Com.Liq | 02/02/2011 | 03/02/2011 |
Gomez Prieto Jose Julio | Mmbr.Com.Liq | 02/02/2011 | 03/02/2011 |
Lopez Catala Ignacio | Apoderado | 13/11/2009 | 03/02/2011 |
Lopez Catala Ignacio | Secr.Com.Liq | 02/02/2011 | 03/02/2011 |
Lopez Catala Ignacio | Mmbr.Com.Liq | 02/02/2011 | 03/02/2011 |
Nieto Ranero Armando Miguel | Pres.Com.Liq | 02/02/2011 | 03/02/2011 |
Nieto Ranero Armando Miguel | Mmbr.Com.Liq | 02/02/2011 | 03/02/2011 |
Torre Ros Javier | Apoderado Solidario | 06/03/2009 | 03/02/2011 |
Garcia Guillen Natividad | Consejero | 07/04/2009 | 02/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALENCIANA SISTEMAS INTEGRALES SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-32-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 223, S 8, H V 108293, I/A 16 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 223, S 8, H V 108293, I/A 15 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-46
Capital Anterior: | 6.000.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 16.870.917,00 | Euros |
Capital Actual: | 22.870.917,00 | Euros |
Porcentaje: | 281,18 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 223, S 8, H V 108293, I/A 14 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 199, S 8, H V 108293, I/A 13 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Comisión Liquidadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 199, S 8, H V 108293, I/A 13 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-46
Mmbr.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 199, S 8, H V 108293, I/A 13 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 199, S 8, H V 108293, I/A 13 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 199, S 8, H V 108293, I/A 12 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-197-46