VALENCIANA DE PLASTICOS TECNICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ BATANS 7
Código Postal 46870
Municipio Ontinyent
Provincia Valencia
Razón Social VALENCIANA DE PLASTICOS TECNICOS SL
CIF B66257791
Capital Social 253000.0 Euros
Actividad Fabricación de plásticos en formas primarias
Fecha de Constitución 01/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único AMMERAAL MEGADYNE HOLDING SPAIN SL
Propietario TRANSMISIONES MECANICAS AVE SA
VINCULACIONES DE VALENCIANA DE PLASTICOS TECNICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALENCIANA DE PLASTICOS TECNICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMMERAAL MEGADYNE HOLDING SPAIN SL | Administrador Unico | 12/12/2019 | 21/08/2020 |
Vera Rodriguez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2018 | 21/08/2020 |
Vera Rodriguez Maria Del Carmen | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2018 | 21/08/2020 |
TRANSMISIONES MECANICAS AVE SA | Socio Unico | 13/02/2018 | 10/08/2020 |
AMMEGA BELTING SPAIN SA | Administrador Unico | 13/02/2018 | 12/12/2019 |
Vera Rodriguez Francisco Javier | Administrador Solidario | 03/04/2014 | 13/02/2018 |
Vera Rodriguez Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 03/04/2014 | 13/02/2018 |
ACTOS BORME DE VALENCIANA DE PLASTICOS TECNICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 117, S 8, H V 179088, I/A 7 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 117, S 8, H V 179088, I/A 7 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-46
- La mercantil "AMMERAAL MEGADYNE HOLDING SPAIN SL" ha designado a don Willem Cornelis Lambrecht, con NIE Y7621997H como persona física para que le represente en el cargo de administrador único de la sociedad de esta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 116, S 8, H V 179088, I/A 6 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 116, S 8, H V 179088, I/A 6 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 116, S 8, H V 179088, I/A 6 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 114, S 8, H V 179088, I/A 5 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Doña Montserrat Vilaltella Domenjo, con DNI 40.874.240-C, ha sido designada persona física representante de la mercantil "MEGADYNE RUBBER SA", con CIF A-08958407, administradora única de "VALENCIANA DE PLASTICOS TECNICOS SL", con CIF B-66.257.791
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 114, S 8, H V 179088, I/A 4 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 114, S 8, H V 179088, I/A 4 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 114, S 8, H V 179088, I/A 4 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10402, L 7683, F 114, S 8, H V 179088, I/A 3 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-46