VALENCIANA DE INVERSIONES PARTICIPADAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Villasis, 2
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social VALENCIANA DE INVERSIONES PARTICIPADAS SL
CIF B97801831
Capital Social 1.06743E8 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administrador único
Propietario CAIXABANK SA
VINCULACIONES DE VALENCIANA DE INVERSIONES PARTICIPADAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALENCIANA DE INVERSIONES PARTICIPADAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabanillas Moreno Julian | Apoderado | 24/05/2013 | 29/05/2015 |
CAIXABANK SA | Socio Unico | 11/09/2013 | 29/05/2015 |
Fernandez Sobrino Francisco Javier | Apoderado Solidario | 03/02/2015 | 29/05/2015 |
Martorell Boix Ana | Apoderado Solidario | 24/10/2012 | 29/05/2015 |
Melchor Ibañez Agustin | Apoderado Solidario | 24/10/2012 | 29/05/2015 |
WEB GESTION 1 SA | Administrador Unico | 11/09/2013 | 29/05/2015 |
BANCO DE VALENCIA SA | Administrador Unico | 11/09/2013 | |
BANCO DE VALENCIA SA | Administrador Unico | 13/05/2013 | 29/07/2013 |
Añon Calvete Juan Carlos | Secretario No Consejero | 13/05/2013 | |
BANCO DE VALENCIA SA | Consejero Delegado | 13/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALENCIANA DE INVERSIONES PARTICIPADAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5959 , F 121, S 8, H SE 99385, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5959 , F 121, S 8, H SE 99385, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5959 , F 121, S 8, H SE 99385, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
- Las facultades 1.1 a la 1.8 ambas inclusive, podrán ser ejercitadas por el apoderado de forma solidaria, sin limitación. Las facultades de disposición enumeradas de la 2.1 al 2.2, inclusive, deforma solidaria, hasta el límite de diez mil euros por operación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5759 , F 205, S 8, H SE 99385, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5759 , F 205, S 8, H SE 99385, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-41
- PLAZA VILLASIS 2 4& - C.P. 41003 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5759 , F 205, S 8, H SE 99385, I/A 2 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5759 , F 205, S 8, H SE 99385, I/A 2 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-41
- Se nombra como persona física representante del administrador único de la Sociedad de esta hoja, la mercantil "WEB GESTION 1, SA" a Don Feliu Formosa Prat.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 96, S 8, H V 116903, I/A 16 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 96, S 8, H V 116903, I/A 16 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 96, S 8, H V 116903, I/A 16 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-46