VALENCIA SAIL-EXPERIENCES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ JAEN 21 - URBANIZACION NOVA MARAVISA.
Código Postal 46185
Municipio La Pobla de Vallbona
Provincia Valencia
Razón Social VALENCIA SAIL-EXPERIENCES SL
CIF B98406317
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 30/12/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Flores Oscar Antonio
VINCULACIONES DE VALENCIA SAIL-EXPERIENCES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALENCIA SAIL-EXPERIENCES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Flores Oscar Antonio | Administrador Unico | 20/11/2012 | 11/11/2019 |
Garcia Flores Oscar Antonio | Liquidador Unico | 11/11/2019 | 11/11/2019 |
Garcia Flores Oscar Antonio | Socio Unico | 28/02/2013 | 11/11/2019 |
Ramon Ros Maria Jose | Socio Unico | 03/01/2012 | 20/11/2012 |
Ramon Ros Maria Jose | Administrador Unico | 03/01/2012 | 20/11/2012 |
ACTOS BORME DE VALENCIA SAIL-EXPERIENCES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9412, L 6694, F 216, S 8, H V 146594, I/A 4 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9412, L 6694, F 216, S 8, H V 146594, I/A 4 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9412, L 6694, F 216, S 8, H V 146594, I/A 4 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9412, L 6694, F 216, S 8, H V 146594, I/A 4 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9412, L 6694, F 216, S 8, H V 146594, I/A 4 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9412, L 6694, F 215, S 8, H V 146594, I/A 3 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-46
- C/ JAEN 21 - URBANIZACION NOVA MARAVISA. (POBLA DE VALLBONA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9412, L 6694, F 215, S 8, H V 146594, I/A 2 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9412, L 6694, F 215, S 8, H V 146594, I/A 2 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9412, L 6694, F 215, S 8, H V 146594, I/A 2 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9412, L 6694, F 215, S 8, H V 146594, I/A 2 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-46