VALENCIA ESTRATEGIA PROMOCION E IMAGEN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Comte D'Almodóvar, 1
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALENCIA ESTRATEGIA PROMOCION E IMAGEN SA
CIF A97700140
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 29/05/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VALENCIA ESTRATEGIA PROMOCION E IMAGEN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALENCIA ESTRATEGIA PROMOCION E IMAGEN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bosca Berga Eduardo | Miem.Com.Liq | 19/11/2009 | 17/06/2010 |
Cervera Torres Luis | Secr.Com.Liq | 19/11/2009 | 17/06/2010 |
Cervera Torres Luis | Miem.Com.Liq | 19/11/2009 | 17/06/2010 |
Valles Testera Aranzazu | Pres.Com.Liq | 19/11/2009 | 17/06/2010 |
Valles Testera Aranzazu | Miem.Com.Liq | 19/11/2009 | 17/06/2010 |
Cervera Torres Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 19/11/2009 | |
Cervera Torres Luis | Consejero | 19/11/2009 | |
Grau Alonso Alfonso | Presidente | 14/05/2009 | 19/11/2009 |
Grau Alonso Alfonso | Consejero | 19/11/2009 | |
Grau Muñoz Cristobal | Consejero | 19/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALENCIA ESTRATEGIA PROMOCION E IMAGEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8429, L 5719, F 17, S 8, H V 113099, I/A 11 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8429, L 5719, F 17, S 8, H V 113099, I/A 10 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-46
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8429, L 5719, F 17, S 8, H V 113099, I/A 10 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8429, L 5719, F 17, S 8, H V 113099, I/A 10 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-187-46
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8429, L 5719, F 17, S 8, H V 113099, I/A 9 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-46
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8429, L 5719, F 17, S 8, H V 113099, I/A 9 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-46
- La Sociedad tiene por objeto: a) Organizar, impulsar, coordinar y realizaracciones encaminadas a la promoción de la ciudad de Valencia con ocasión de la celebración de acontecimientos de esparcimiento, culturales y deportivos, así como apoyar la celebración de éstos, o de convenciones, u otro tipo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8429, L 5719, F 16, S 8, H V 113099, I/A 8 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-46
- C/ CONDE DE ALMODOVAR 1 1 1 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8429, L 5719, F 16, S 8, H V 113099, I/A 8 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-46