VALENCIA ARTE CONTEMPORANEO E INVERSION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Port, 1
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social VALENCIA ARTE CONTEMPORANEO E INVERSION SL
CIF B97581581
Capital Social 217000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 04/03/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VALENCIA ARTE CONTEMPORANEO E INVERSION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALENCIA ARTE CONTEMPORANEO E INVERSION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aznar Gonzalez Raul | Liquidador Unico | 24/06/2014 | 17/12/2014 |
Garcia Del Moral Betzen Javier | Apoderado | 11/05/2009 | 17/12/2014 |
Garcia Del Moral Betzen Javier | Consejero | 11/05/2009 | 24/06/2014 |
Gonzalez Dominguez Amparo | Presidente | 11/05/2009 | 24/06/2014 |
Gonzalez Dominguez Amparo | Consejero | 11/05/2009 | 24/06/2014 |
LUNETO LUNA SL | Consejero | 11/05/2009 | 24/06/2014 |
Mellado Vivo Manuel | Secretario No Consejero | 11/05/2009 | 24/06/2014 |
Perez Cubel Josefina | Consejero | 11/05/2009 | 24/06/2014 |
Serrano Valiente Vicente | Consejero | 11/05/2009 | 24/06/2014 |
WESTRON HOLDING SL | Consejero | 11/05/2009 | 24/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALENCIA ARTE CONTEMPORANEO E INVERSION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165, L 5457, F 221, S 8, H V 104929, I/A 11 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165, L 5457, F 221, S 8, H V 104929, I/A 11 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165, L 5457, F 221, S 8, H V 104929, I/A 10 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165, L 5457, F 221, S 8, H V 104929, I/A 10 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165, L 5457, F 221, S 8, H V 104929, I/A 10 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-46
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165, L 5457, F 221, S 8, H V 104929, I/A 10 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-46
Capital Anterior: | 4.650.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 4.433.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 217.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 95,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165, L 5457, F 220, S 8, H V 104929, I/A 9 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-46
- Otras modificaciones estatutarias: "Artículo 6 .- Capital Social.- El capital social -totalmente suscrito y desembolsado- es de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (4.650.000'00 ). Se halla dividido enCUATRO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA (4.650) participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de 1.000 de valor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165, L 5457, F 220, S 8, H V 104929, I/A 8 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-46
- AVDA DEL PUERTO 1 Esc.DE 8 13 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165, L 5457, F 220, S 8, H V 104929, I/A 7 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-46