VALEN D'OR SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social VALEN D'OR SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VALEN D'OR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALEN D'OR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fliquete Peris Maria Consuelo | Administrador Unico | 02/03/2015 | 27/12/2017 |
Fliquete Peris Maria Consuelo | Liquidador Unico | 27/12/2017 | 27/12/2017 |
Villar Moreno Manuel | Administrador Unico | 09/12/2014 | 02/03/2015 |
Martinez Vicente Jose Vicente | Administrador Solidario | 09/12/2014 | |
Villar Moreno Manuel | Administrador Solidario | 09/12/2014 |
ACTOS BORME DE VALEN D'OR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7170, L 4473, F 198, S 8, H V 83281, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7170, L 4473, F 198, S 8, H V 83281, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7170, L 4473, F 198, S 8, H V 83281, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7170, L 4473, F 198, S 8, H V 83281, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7170, L 4473, F 198, S 8, H V 83281, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-46
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica art. 18, en relacion a la remuneracion que le pueda corresponder al organo administrador por su trabajo efectivo en la empresa.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7170, L 4473, F 197, S 8, H V 83281, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7170, L 4473, F 197, S 8, H V 83281, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7170, L 4473, F 197, S 8, H V 83281, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-46
- Artículo de los estatutos: Se modifica la redacción del artículo 16º de los Estatutos, en el sentido de modificar la estructura del órgano de administración, añadiéndose las diferentes modalidades de organizar la misma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7170, L 4473, F 197, S 8, H V 83281, I/A 2 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7170, L 4473, F 197, S 8, H V 83281, I/A 2 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-46