VALDENOVA DE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Sant Gervasi, 22
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALDENOVA DE INVERSIONES SL
CIF B82796566
Capital Social 590715.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- VALDENOVA DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VALDENOVA DE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALDENOVA DE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Valdecasas Salgado Francisco | Administrador Solidario | 11/01/2017 | 16/01/2020 |
Vilanova Serra Maria Eugenia | Apoderado | 26/02/2016 | 16/01/2020 |
Vilanova Serra Maria Eugenia | Administrador Solidario | 11/01/2017 | 16/01/2020 |
Garcia Valdecasas Salgado Francisco | Administrador Unico | 03/03/2009 | 11/01/2017 |
BANCO DEPOSITARIO BBVA SA | EntidDeposit | 03/03/2009 | |
BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA | Entidad Gestora | 03/03/2009 | |
BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA | Apoderado | 03/03/2009 | |
Garcia Valdecasas Salgado Francisco | Presidente | 03/03/2009 | |
Garcia Valdecasas Salgado Francisco | Consejero | 03/03/2009 | |
Garcia Valdecasas Vilanova Barbara | Consejero | 03/03/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALDENOVA DE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46610 , F 54, S 8, H B 525351, I/A 23 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
- PS SANT GERVASI Num.22 ESC.A P.4 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46610 , F 54, S 8, H B 525351, I/A 22 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Capital Anterior: | 1.980.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.389.285,00 | Euros |
Capital Actual: | 590.715,00 | Euros |
Porcentaje: | 70,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2378 , F 118, S 8, H PM 63689, I/A 8 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-07
- C/ S'ALIGA 16 - CAS CASTALA NOU (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2378 , F 118, S 8, H PM 63689, I/A 7 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2378 , F 117, S 8, H PM 63689, I/A 6 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2378 , F 117, S 8, H PM 63689, I/A 6 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2378 , F 117, S 8, H PM 63689, I/A 6 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2378 , F 117, S 8, H PM 63689, I/A 5 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-07
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Como consecuencia de la reducción del capital social, se modifica la redacción del artículo5º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2378 , F 117, S 8, H PM 63689, I/A 4 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-07