VALDECUEVAS 2005 SL - EXTINGUIDA
Municipio Loeches
Provincia Madrid
Razón Social VALDECUEVAS 2005 SL
CIF B84448810
Capital Social 2504200.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 20/10/2005
Propietario TRANSACCIONES INDUSTRIALES TRAIN SL
VINCULACIONES DE VALDECUEVAS 2005 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALDECUEVAS 2005 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mercado Sanchez Diana | Apoderado | 25/06/2010 | 23/11/2020 |
TRANSACCIONES INDUSTRIALES TRAIN SL | Socio Unico | 19/11/2020 | 23/11/2020 |
ACTOS BORME DE VALDECUEVAS 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 23, S 8, H M 390258, I/A 12 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 23, S 8, H M 390258, I/A 12 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 22, S 8, H M 390258, I/A 11 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Capital Anterior: | 2.497.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.504.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21902 , F 66, S 8, H M 390258, I/A 10 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Capital Anterior: | 2.467.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.497.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21902 , F 66, S 8, H M 390258, I/A 9 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Capital Anterior: | 1.842.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 625.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.467.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21902 , F 65, S 8, H M 390258, I/A 8 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Capital Anterior: | 1.352.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 490.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.842.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 36,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21902 , F 64, S 8, H M 390258, I/A 7 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Capital Anterior: | 1.032.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 319.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.352.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21902 , F 63, S 8, H M 390258, I/A 6 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-52-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21902 , F 63, S 8, H M 390258, I/A 5 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-128-28