VALDARRAGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro Isidro, 1
Código Postal 10600
Municipio Plasencia
Provincia Cáceres
Razón Social VALDARRAGO SL
CIF B10106482
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VALDARRAGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALDARRAGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Luis Hernandez Ana | Apoderado | 27/03/2019 | 07/08/2023 |
De Luis Hernandez Antonio | Administrador Unico | 25/07/2013 | 07/08/2023 |
De Luis Hernandez Antonio | Apoderado | 07/08/2023 | |
De Luis Hernandez Ana | Administrador Mancomunado | 27/04/2010 | 25/07/2013 |
De Luis Hernandez Antonio | Administrador Mancomunado | 27/04/2010 | 25/07/2013 |
Luis Rodriguez Jose | Administrador Unico | 27/04/2010 |
ACTOS BORME DE VALDARRAGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 878, L 705, F 18, S 8, H CC 2017, I/A 9 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-10
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 878, L 705, F 18, S 8, H CC 2017, I/A 9 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 878, L 705, F 18, S 8, H CC 2017, I/A 9 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-10
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 878, L 705, F 18, S 8, H CC 2017, I/A 9 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 878, L 705, F 18, S 8, H CC 2017, I/A 9 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-10
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414, L 242, F 225, S 8, H CC 2017, I/A 8 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-10
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414, L 242, F 225, S 8, H CC 2017, I/A 7 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414, L 242, F 225, S 8, H CC 2017, I/A 7 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-10
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414, L 242, F 225, S 8, H CC 2017, I/A 7 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-10
- Otras modificaciones estatutarias: 23. El cargo de administrador será retribuido en la cantidad fija que acuerde la junta general en cada momento.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414, L 242, F 225, S 8, H CC 2017, I/A 6 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-10