VACATION MANAGEMENT HOLDINGS SL - EXTINGUIDA
Provincia Málaga
Razón Social VACATION MANAGEMENT HOLDINGS SL
CIF B92082007
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VACATION MANAGEMENT HOLDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VACATION MANAGEMENT HOLDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEISURE DIMENSIONS LIMITED | Socio único | 16/04/2013 | |
Murray Isla Grant | Administrador Solidario | 17/01/2013 | 16/04/2013 |
Oakes Christopher John | Administrador Solidario | 17/01/2013 | 16/04/2013 |
Taveira Pereira Vieira Jorge Nuno Alexandre | Liquidador | 16/04/2013 | 16/04/2013 |
Taveira Vieira Jorge Nuno Alexandre | Administrador Solidario | 31/07/2012 | 16/04/2013 |
Taveira Viera Jorge Nuno Alexandre | Administrador Solidario | 17/01/2013 | 16/04/2013 |
Bertolo Herve Joel | Administrador Solidario | 31/07/2012 | 17/01/2013 |
LEISURE DIMENSIONS LIMITED | Administrador Unico | 31/07/2012 |
ACTOS BORME DE VACATION MANAGEMENT HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397, L 1310, F 162, S 8, H MA 38206, I/A 9 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397, L 1310, F 162, S 8, H MA 38206, I/A 9 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397, L 1310, F 162, S 8, H MA 38206, I/A 9 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-29
Administrador Solidario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397, L 1310, F 162, S 8, H MA 38206, I/A 9 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397, L 1310, F 162, S 8, H MA 38206, I/A 8 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397, L 1310, F 162, S 8, H MA 38206, I/A 8 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397, L 1310, F 162, S 8, H MA 38206, I/A 7 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397, L 1310, F 162, S 8, H MA 38206, I/A 7 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397, L 1310, F 162, S 8, H MA 38206, I/A 7 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-29
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-29