VACATION MANAGEMENT CLUB LA MAR SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social VACATION MANAGEMENT CLUB LA MAR SL
CIF B92081702
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VACATION MANAGEMENT CLUB LA MAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VACATION MANAGEMENT CLUB LA MAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Taveira Pereira Vieira Jorge Nuno Alexandre | Liquidador | 24/07/2013 | 24/07/2013 |
Taveira Pereira Vieira Jorge Nuno Alexandre | Administrador Unico | 24/07/2013 | |
Taveira Viera Jorge Nuno Alexander | Administrador Unico | 01/10/2012 | 24/07/2013 |
Taveira Viera Jorge Nuno Alexandre | Administrador Solidario | 09/08/2012 | 24/07/2013 |
Bertolo Herve Joel | Administrador Solidario | 09/08/2012 | 01/10/2012 |
Taveira Viera Jorge Nuno Alexander | Administrador Solidario | 01/10/2012 | |
Bertolo Herve Joel | Administrador Unico | 27/03/2009 | 09/08/2012 |
RESORTS SALES Y MARKETING SOL SL | Administrador Unico | 27/03/2009 |
ACTOS BORME DE VACATION MANAGEMENT CLUB LA MAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 48, S 8, H TF 21943, I/A 10 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 48, S 8, H TF 21943, I/A 10 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 48, S 8, H TF 21943, I/A 10 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 48, S 8, H TF 21943, I/A 10 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 47, S 8, H TF 21943, I/A 9 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 47, S 8, H TF 21943, I/A 9 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 47, S 8, H TF 21943, I/A 9 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 47, S 8, H TF 21943, I/A 8 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 47, S 8, H TF 21943, I/A 8 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 47, S 8, H TF 21943, I/A 8 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-38