VACACIONES DE CHOLLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sierra de Guadarrama, 4
Código Postal 29620
Municipio Torremolinos
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social VACACIONES DE CHOLLO SL
CIF B86391547
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 02/02/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VACACIONES DE CHOLLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VACACIONES DE CHOLLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Seron Diego Daniel | Liquidador | 06/03/2020 | 06/03/2020 |
Cortes Seron Diego Daniel | Administrador Unico | 13/01/2015 | 06/03/2020 |
Gomez Castillo Carolina | Administrador Unico | 08/09/2012 | 13/01/2015 |
Cortes Seron Diego Daniel | Administrador Unico | 18/04/2012 | 08/09/2012 |
ACTOS BORME DE VACACIONES DE CHOLLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388, L 4295, F 117, S 8, H MA127769, I/A 3 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388, L 4295, F 117, S 8, H MA127769, I/A 3 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388, L 4295, F 117, S 8, H MA127769, I/A 3 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388, L 4295, F 117, S 8, H MA127769, I/A 3 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-29
- C/ SIERRA DE GUADARRAMA 4 (TORREMOLINOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388, L 4295, F 117, S 8, H MA127769, I/A 2 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29848 , F 156, S 8, H M 537046, I/A 3 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29848 , F 156, S 8, H M 537046, I/A 3 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29848 , F 156, S 8, H M 537046, I/A 2 (08/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29848 , F 156, S 8, H M 537046, I/A 2 (08/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29848 , F 152, S 8, H M 537046, I/A 1 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-28