VACACIONES ANDALUCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Mijas, 18
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social VACACIONES ANDALUCIA SL
CIF B93053049
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/03/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VACACIONES ANDALUCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VACACIONES ANDALUCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Martinez Fernando | Apoderado Solidario | 29/11/2010 | 27/03/2019 |
Leer Niels Johan | Liquidador | 27/03/2019 | 27/03/2019 |
Leer Niels Johan | Administrador Unico | 22/03/2010 | 27/03/2019 |
Lund Ina Norup | Apoderado Solidario | 29/11/2010 | 27/03/2019 |
Zara Beaton Corrinne | Apoderado Solidario | 29/11/2010 | 27/03/2019 |
ACTOS BORME DE VACACIONES ANDALUCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 148, S 8, H MA104727, I/A 3 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 148, S 8, H MA104727, I/A 3 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 148, S 8, H MA104727, I/A 3 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 148, S 8, H MA104727, I/A 3 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 148, S 8, H MA104727, I/A 3 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 148, S 8, H MA104727, I/A 2 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 147, S 8, H MA104727, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-29
Dirección:AVDA DE MIJAS 18 - EDIFICIO ALEGRIA III, 1º IZQUIE (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:05/03/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:LA COMPRA, VENTA, CONSTRUCCION, PROMOCION, ALQUILER, GESTION DE TODA CLASEDE FINCAS RUSTICAS O URBANAS, TAMBIEN EN MODALIDAD DE VACACIONES, INTERMEDIACION Y TODO LO RELACIONADO CON LA PROMOCION INMOBILIARIA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 147, S 8, H MA104727, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-29