V Y R ARQUITECTOS MALAGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cordoba, 9
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social V Y R ARQUITECTOS MALAGA SL
CIF B92054691
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE V Y R ARQUITECTOS MALAGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE V Y R ARQUITECTOS MALAGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernal Martin Maria Josefa | Liquidador | 19/02/2013 | 16/07/2013 |
Jimenez Campos Maria Luisa | Liquidador | 19/02/2013 | 16/07/2013 |
Bernal Martin Maria Josefa | Administrador Solidario | 26/04/2012 | 19/02/2013 |
Jimenez Campos Maria Luisa | Administrador Solidario | 26/04/2012 | 19/02/2013 |
Valero Valle Antonio Jose | Administrador Unico | 26/04/2012 |
ACTOS BORME DE V Y R ARQUITECTOS MALAGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328, L 1241, F 143, S 8, H MA 36356, I/A 6 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-29
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328, L 1241, F 143, S 8, H MA 36356, I/A 5 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328, L 1241, F 143, S 8, H MA 36356, I/A 5 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328, L 1241, F 143, S 8, H MA 36356, I/A 5 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-29
- C/ CORDOBA 9 - OFICINA 9 (FUENGIROLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328, L 1241, F 143, S 8, H MA 36356, I/A 4 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328, L 1241, F 142, S 8, H MA 36356, I/A 3 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328, L 1241, F 142, S 8, H MA 36356, I/A 3 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328, L 1241, F 142, S 8, H MA 36356, I/A 3 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-29