V JUVASA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Andalucia, S/N
Municipio Dos Hermanas
Provincia Sevilla
Razón Social V JUVASA SL
CIF B41396540
Capital Social 198291.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza
Página Web www.juvasa.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BERLIN PACKAGING JUVASA SL
VINCULACIONES DE V JUVASA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE V JUVASA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERLIN PACKAGING JUVASA SL | Socio Unico | 02/03/2018 | 10/08/2022 |
Cabrera Limon Juan Francisco | Auditor | 08/03/2010 | 10/08/2022 |
Garay Villanueva Agustin | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/06/2022 | 10/08/2022 |
Gonzalez Gonzalez Rafael | Secretario No Consejero | 10/06/2022 | 10/08/2022 |
Lopez Quintanilla Juan Francisco | Apoderado | 10/08/2022 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 10/06/2022 | 10/08/2022 |
Rais Valeria | Consejero Delegado Solidario | 10/06/2022 | 10/08/2022 |
Rais Valeria | Presidente | 10/06/2022 | 10/08/2022 |
Rais Valeria | Consejero | 10/06/2022 | 10/08/2022 |
Recrosio Paolo | Consejero | 10/06/2022 | 10/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE V JUVASA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 182, S 8, H SE 11064, I/A 26 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 182, S 8, H SE 11064, I/A 26 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 182, S 8, H SE 11064, I/A 26 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 182, S 8, H SE 11064, I/A 26 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 181, S 8, H SE 11064, I/A 25 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 181, S 8, H SE 11064, I/A 25 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 181, S 8, H SE 11064, I/A 24 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 177, S 8, H SE 11064, I/A 23 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41
- Otras modificaciones estatutarias: Refundición de estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 177, S 8, H SE 11064, I/A 23 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6332 , F 177, S 8, H SE 11064, I/A 23 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41