VERSTOVO-ES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 53
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERSTOVO-ES SL
CIF B47672282
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Avicultura
Fecha de Constitución 01/01/2011
Nombres Anteriores
- V-CE DOTACIONES TECNICAS E INMOBILIARIAS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VERSTOVO-ES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERSTOVO-ES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUÑEZ & MARTIN AUDIFIS ASOCIADOS SAP | Auditor | 03/10/2013 | 26/11/2020 |
POULTRY SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 06/11/2015 | 26/11/2020 |
REALTY ON LINE SL | Administrador Unico | 26/11/2020 | |
Zulategui Eraso Bernardo | Liquidador | 26/11/2020 | 26/11/2020 |
Zulategui Eraso Bernardo Tomas | Representante | 06/11/2015 | 26/11/2020 |
De Miguel Cremer Carmelo | Administrador Unico | 23/07/2013 | 06/11/2015 |
Gerardus Versteegde Johannes Aloysius Maria Herman | Socio Unico | 06/05/2011 | 15/04/2014 |
Fregnani Cristiano | Administrador Unico | 06/05/2011 | 23/07/2013 |
Lopez Iglesias Miren Edurne | Apoderado | 06/05/2011 | 26/03/2013 |
Alonso Martin Jeronimo | Socio Unico | 12/01/2011 | 06/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VERSTOVO-ES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31387 , F 96, S 8, H M 565017, I/A 7 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31387 , F 96, S 8, H M 565017, I/A 7 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31387 , F 96, S 8, H M 565017, I/A 7 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31387 , F 96, S 8, H M 565017, I/A 7 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31387 , F 95, S 8, H M 565017, I/A 6 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31387 , F 95, S 8, H M 565017, I/A 6 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-28
- La industrialización por el sistema de maquila agropecuaria, mediante la transformación de cualquier producto primario de origen agrícola o ganadero en un producto elaborado con valor aladido. Especialmente la industrialización avícola para la transformación de proteína de origen vegetal en proteína
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31387 , F 95, S 8, H M 565017, I/A 5 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31387 , F 94, S 8, H M 565017, I/A 4 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31387 , F 94, S 8, H M 565017, I/A 3 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
- C/ VELAZQUEZ 53 - 2º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31387 , F 94, S 8, H M 565017, I/A 2 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-28