UVESCAYA SL - EXTINGUIDA
Municipio Bedia
Provincia Bizkaia
Razón Social UVESCAYA SL
CIF B48797914
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 18/01/1996
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor OPINIA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE UVESCAYA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UVESCAYA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Alvarez Miguel Angel | Apoderado | 28/01/2011 | 31/01/2018 |
Diez Izquierdo Y Asociados Auditores Sociedad Limi | Auditor | 12/01/2009 | 31/01/2018 |
Fernandez De Barrena Bermejo Jose Ramon | Apoderado Mancomunado | 24/07/2009 | 31/01/2018 |
Fernandez De Barrena Villagarcia Angel | Apoderado Mancomunado | 24/07/2009 | 31/01/2018 |
HIPER COSTA ESMERALDA SL | Administrador Mancomunado | 23/07/2009 | 31/01/2018 |
HIPERMERCADOS BETA SL | Administrador Mancomunado | 23/07/2009 | 31/01/2018 |
Jareño Goicoechea Angel | Apoderado Mancomunado | 24/07/2009 | 31/01/2018 |
OPINIA AUDITORES SL | Auditor | 14/11/2011 | 31/01/2018 |
Sanchez Posada Jose | Apoderado Mancomunado | 24/07/2009 | 31/01/2018 |
Sanchez Saiz Eulogio | Apoderado Mancomunado | 24/07/2009 | 31/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UVESCAYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 223, S 8, H BI 15486, I/ACIERR (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 223, S 8, H BI 15486, I/ACIERR (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-48
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 223, S 8, H BI 15486, I/A 26 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 223, S 8, H BI 15486, I/A 25 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 222, S 8, H BI 15486, I/A 24 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 222, S 8, H BI 15486, I/A 22 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 222, S 8, H BI 15486, I/A 21 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-136-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 222, S 8, H BI 15486, I/A 20 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-48