UVESA INVERSIONES SA - EXTINGUIDA
Municipio Getafe
Provincia Madrid
Razón Social UVESA INVERSIONES SA
CIF A83267005
Actividad Actividades de gestión de fondos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sanchez Sanchez Antonio Cristobal
VINCULACIONES DE UVESA INVERSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UVESA INVERSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arregui Alava Ignacio Ramon | Secretario | 25/10/2013 | 21/12/2016 |
Arregui Alava Ignacio Ramon | Consejero | 25/10/2013 | 21/12/2016 |
Coco Pascual Francisco Javier | Consejero | 25/10/2013 | 21/12/2016 |
Garces Navarro Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2010 | 21/12/2016 |
Gomez Arranz Raul | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2010 | 21/12/2016 |
Jimenez Cacho Miguel Angel | Consejero | 25/10/2013 | 21/12/2016 |
Lainez Jimenez Jose | Consejero | 25/10/2013 | 21/12/2016 |
Molinero Poza Francisco | Consejero | 25/10/2013 | 21/12/2016 |
Sanchez Sanchez Antonio Cristobal | Presidente | 25/10/2013 | 21/12/2016 |
Sanchez Sanchez Antonio Cristobal | Consejero | 25/10/2013 | 21/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UVESA INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17738 , F 28, S 8, H M 305669, I/A 8 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
- CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRAD LA HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17738 , F 28, S 8, H M 305669, I/A 8 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
- Nota marginal de cierre provisional de la hoja registral, por plazo de seis meses, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17738 , F 27, S 8, H M 305669, I/A 7-M (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17738 , F 27, S 8, H M 305669, I/A 7 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17738 , F 27, S 8, H M 305669, I/A 7 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-139-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17738 , F 26, S 8, H M 305669, I/A 6 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28