UVA-CIB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Italia, 22
Código Postal 50430
Municipio María de Huerva
Provincia Zaragoza
Razón Social UVA-CIB SL
CIF B50690007
Capital Social 7557.08 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE UVA-CIB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UVA-CIB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pina Latorre Vicente | Administrador Solidario | 22/12/2023 | |
Pina Latorre Vicente | Liquidador Solidario | 22/12/2023 | 22/12/2023 |
Pina Uson Gema | Administrador Solidario | 14/07/2016 | 22/12/2023 |
Pina Uson Gema | Liquidador Solidario | 22/12/2023 | 22/12/2023 |
Pina Uson Raul | Liquidador Solidario | 22/12/2023 | 22/12/2023 |
Pina Uson Raul | Administrador Solidario | 22/12/2023 | |
Solans Larrocha Jose-manuel | Administrador Solidario | 14/02/2011 | 14/07/2016 |
Pina Uson Gema Pilar | Apoderado | 14/02/2011 | |
Solans Larrocha Jose-manuel | Apoderado | 14/02/2011 |
ACTOS BORME DE UVA-CIB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3859 , F 90, S 8, H Z 19091, I/A 12 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3859 , F 90, S 8, H Z 19091, I/A 12 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3859 , F 90, S 8, H Z 19091, I/A 12 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3859 , F 90, S 8, H Z 19091, I/A 12 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3859 , F 90, S 8, H Z 19091, I/A 11 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3859 , F 90, S 8, H Z 19091, I/A 11 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-50
Capital Anterior: | 214.977,70 | Euros |
Disminución de capital | 207.420,62 | Euros |
Capital Actual: | 7.557,08 | Euros |
Porcentaje: | 96,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3859 , F 90, S 8, H Z 19091, I/A 10 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-148-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1969 , F 51, S 8, H Z 19091, I/A 9 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1969 , F 51, S 8, H Z 19091, I/A 9 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-50