UTIL PLAS SA - EXTINGUIDA
Municipio Polinyà
Provincia Barcelona
Razón Social UTIL PLAS SA
CIF A08540395
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Página Web www.utilplas.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UTIL PLAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UTIL PLAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aviles Garcia Julio | Apoderado Solidario | 21/02/2014 | 09/11/2017 |
Casanellas Bassols Raimon | Administrador Concursal | 30/10/2014 | 09/11/2017 |
Ventura Gay Antonio | Apoderado | 27/09/2011 | 09/11/2017 |
Ventura Gay Antonio | Apoderado | 25/10/2010 | 09/11/2017 |
Ventura Gay Antonio | Administrador Unico | 16/08/2013 | 10/02/2015 |
Castanera De Molina Alejandro | Presidente | 15/10/2010 | 16/08/2013 |
Castanera De Molina Alejandro | Consejero | 15/10/2010 | 16/08/2013 |
Castanera De Molina Alejandro | Consejero Delegado | 15/10/2010 | 16/08/2013 |
Recuero Herranz Eduardo Ignacio | Consejero | 15/10/2010 | 16/08/2013 |
Ventura Gay Antonio | Secretario | 15/10/2010 | 16/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UTIL PLAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 215, S 8, H B 93447, I/A 30 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 741/2014, AUTO FIRME DE FECHA 15/09/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 215, S 8, H B 93447, I/A 30 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 215, S 8, H B 93447, I/A 30 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 741/2014, AUTO FIRME DE FECHA 21/07/2015, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 214, S 8, H B 93447, I/A 29 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 741/2014, AUTO FIRME DE FECHA 31/03/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 213, S 8, H B 93447, I/A 28 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 213, S 8, H B 93447, I/A 27 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 741/2014, AUTO FIRME DE FECHA 15/01/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 213, S 8, H B 93447, I/A 27 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 213, S 8, H B 93447, I/A 27 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 741/2014, AUTO FIRME DE FECHA 22/09/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 212, S 8, H B 93447, I/A 26 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 212, S 8, H B 93447, I/A 26 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-08