UTIFIRVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bosch I Gimpera, 19
Código Postal 08223
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social UTIFIRVE SL
CIF B63259709
Capital Social 420067.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/08/2003
VINCULACIONES DE UTIFIRVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UTIFIRVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernabeu Anton Marc | REP.ADM.CONC | 19/02/2015 | 17/06/2022 |
CONVENIA PROFESIONAL SLP | Administrador Concursal | 19/02/2015 | 17/06/2022 |
Jimenez Roldan David | Apoderado | 30/12/2011 | 17/06/2022 |
Pina Membrado Javier | Administrador Unico | 07/07/2015 | |
Foix Sanahuja Miguel | Apoderado | 03/12/2009 | |
Fuentes Viñas Manuel | Apoderado | 03/12/2009 |
ACTOS BORME DE UTIFIRVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35786 , F 43, S 8, H B 266077, I/A 12 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1114/2014, AUTO FIRME DE FECHA 16/05/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35786 , F 43, S 8, H B 266077, I/A 12 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35786 , F 43, S 8, H B 266077, I/A 12 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35786 , F 41, S 8, H B 266077, I/A 11 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1114/2014, AUTOS FIRMES DE FECHAS 12/02/2015: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y 27/04/2015:APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35786 , F 41, S 8, H B 266077, I/A 11 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35786 , F 41, S 8, H B 266077, I/A 11 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 1114/2014, AUTO DE FECHA 19/01/2015,RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 27/01/2015,FIRMES,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35786 , F 41, S 8, H B 266077, I/A 10 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35786 , F 41, S 8, H B 266077, I/A 10 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08
- CL BOSCH I GIMPERA Num.19 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35786 , F 40, S 8, H B 266077, I/A 9 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35786 , F 40, S 8, H B 266077, I/A 8 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-08