USUAL Q SMART SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptge Mercader, 1
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social USUAL Q SMART SL
CIF B65768061
Capital Social 400003.0 Euros
Fecha de Constitución 20/03/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE USUAL Q SMART SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE USUAL Q SMART SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fabregas Tomas Francisco Javier | Consejero | 28/11/2012 | 04/06/2021 |
Grau Tomas Jose | Consejero | 28/11/2012 | 04/06/2021 |
Grau Tomas Jose | Secretario | 28/11/2012 | 04/06/2021 |
Vila Ramos Andreu | MBRO.COM.EJE | 28/11/2012 | 04/06/2021 |
Vila Ramos Andreu | Consejero | 28/11/2012 | 04/06/2021 |
Vila Ramos Andreu | Apoderado | 28/11/2012 | 04/06/2021 |
Vila Ramos Andreu | Consejero Delegado | 28/11/2012 | 04/06/2021 |
Vila Ramos Andreu | Presidente | 24/01/2013 | 04/06/2021 |
Vila Ramos Andreu | Liquidador | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
Cañon Salces Eduardo Octavio | MBRO.COM.EJE | 28/11/2012 | 24/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE USUAL Q SMART SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 187, S 8, H B 423426, I/A 8 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 187, S 8, H B 423426, I/A 8 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Consejero Delegado
Liquidador
MBRO.COM.EJE
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 187, S 8, H B 423426, I/A 8 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Capital Anterior: | 250.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.003,00 | Euros |
Capital Actual: | 400.003,00 | Euros |
Porcentaje: | 60,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 186, S 8, H B 423426, I/A 7 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
- PJ DE MERCADER Num.1 P.6 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 186, S 8, H B 423426, I/A 6 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 185, S 8, H B 423426, I/A 5 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-08
Apoderado
Consejero
MBRO.COM.EJE
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 185, S 8, H B 423426, I/A 4 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-08
Apoderado
Consejero
MBRO.COM.EJE
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 185, S 8, H B 423426, I/A 3 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-08
- CONSTANCIA DE EXISTENCIA DE PACTOS ENTRE SOCIOS Y DEPOSITO DE LOS MISMOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43135 , F 177, S 8, H B 423426, I/A 2 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43135 , F 177, S 8, H B 423426, I/A 2 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08