URVEDOSA 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Acacies - Priorat, 27
Código Postal 43711
Municipio Banyeres del Penedès
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social URVEDOSA 2010 SL
CIF B43741123
Capital Social 171500.0 Euros
Actividad Preparación de terrenos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE URVEDOSA 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URVEDOSA 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Astudillo Fagundo Aleix | Administrador Solidario | 27/06/2013 | 14/07/2020 |
Blanco Vilanova Marti | Administrador Solidario | 27/06/2013 | 14/07/2020 |
Gallardo Rodriguez Jose | Apoderado | 07/03/2016 | 14/07/2020 |
Domenech Miranda Maria De Las Nieves | Apoderado | 16/04/2014 | 10/04/2015 |
Moreno Ruiz Angeles | Administrador Unico | 14/11/2012 | 27/06/2013 |
Santander Molina Jose | Administrador Unico | 15/01/2010 | 14/11/2012 |
Puigibert Paris Magi | Apoderado | 07/04/2010 | 17/01/2012 |
Santander Molina Jose | Socio Unico | 15/01/2010 | 07/04/2010 |
Santander Molina Jose | Administrador Mancomunado | 15/01/2010 | |
Urgell Rodriguez Juan | Administrador Mancomunado | 15/01/2010 |
ACTOS BORME DE URVEDOSA 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 220, S 8, H T 27576, I/A 16 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 220, S 8, H T 27576, I/A 16 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 218, S 8, H T 27576, I/A 15 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-43
- AVDA ACACIES 27 - URBANIZACION EL PRIORAT DE BANY (BANYERES DEL PENEDES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 217, S 8, H T 27576, I/A 14 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 217, S 8, H T 27576, I/A 13 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 215, S 8, H T 27576, I/A 12 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-43
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 215, S 8, H T 27576, I/A 11 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 215, S 8, H T 27576, I/A 11 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 215, S 8, H T 27576, I/A 11 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-43
- Modificado el artículo 19º de los estatutos sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 209, S 8, H T 27576, I/A 10 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-43