URSULITAS TRUE LIFE TRUE SHOES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 195
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social URSULITAS TRUE LIFE TRUE SHOES SL
CIF B66442278
Capital Social 102111.0 Euros
Fecha de Constitución 24/12/2014
Nombres Anteriores
- URSULITAS TRUE LIFE TRUE SHOES SLL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE URSULITAS TRUE LIFE TRUE SHOES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URSULITAS TRUE LIFE TRUE SHOES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTAI VENTURES SL | Apoderado Solidario | 24/02/2015 | 11/06/2018 |
Ventura Vidal Itziar | Administrador Concursal | 22/12/2017 | 11/06/2018 |
Ponce Jaime Ursula | Administrador Unico | 25/02/2016 | 24/04/2018 |
Martorell Riviere Blanca | Consejero | 24/02/2015 | 25/02/2016 |
Moreno Espejo David | Secretario No Consejero | 24/02/2015 | 25/02/2016 |
Ponce Jaime Ursula | Presidente | 24/02/2015 | 25/02/2016 |
Ponce Jaime Ursula | Consejero | 24/02/2015 | 25/02/2016 |
Ponce Jaime Ursula | Consejero Delegado | 24/02/2015 | 25/02/2016 |
Robinat Albareda Maria Alba | Vicepresidente | 24/02/2015 | 25/02/2016 |
Robinat Albareda Maria Alba | Consejero | 24/02/2015 | 25/02/2016 |
ACTOS BORME DE URSULITAS TRUE LIFE TRUE SHOES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45212 , F 136, S 8, H B 463564, I/A 8 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 482/2017, AUTO FIRME DE FECHA 08/05/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45212 , F 136, S 8, H B 463564, I/A 8 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 482/2017, AUTO FIRME DE FECHA 01/12/2017, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45212 , F 136, S 8, H B 463564, I/A 7 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45212 , F 135, S 8, H B 463564, I/A 6 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 482/2017, AUTO FIRME DE FECHA 19/09/2017, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45212 , F 135, S 8, H B 463564, I/A 6 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45212 , F 135, S 8, H B 463564, I/A 6 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 482/2017, AUTO FIRME DE FECHA 20/07/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45212 , F 134, S 8, H B 463564, I/A 5 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45212 , F 134, S 8, H B 463564, I/A 5 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Capital Anterior: | 75.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 27.111,00 | Euros |
Capital Actual: | 102.111,00 | Euros |
Porcentaje: | 36,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44688 , F 53, S 8, H B 463564, I/A 4 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-08
- CL BALMES Num.195 P.5 PTA.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44688 , F 53, S 8, H B 463564, I/A 3 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08