URSSA ASSEMBLY AND SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Campo de los Palacios, 18
Código Postal 01006
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social URSSA ASSEMBLY AND SERVICES SL
CIF B01563451
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/12/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único URSSA SCOOP
Propietario URSSA SCOOP
VINCULACIONES DE URSSA ASSEMBLY AND SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URSSA ASSEMBLY AND SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pinto Jimenez Antonio | Apoderado Mancomunado | 26/09/2018 | 01/08/2022 |
Sanchez Hernandez Jesus Angel | Representante | 25/01/2018 | 01/08/2022 |
URSSA SCOOP | Administrador Unico | 25/01/2018 | 01/08/2022 |
URSSA SCOOP | Socio Unico | 25/01/2018 | 01/08/2022 |
Alonso Hornes Julen | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2018 | 20/11/2020 |
Alonso Hornes Julen | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2018 | 26/09/2018 |
Sanchez Hernandez Jesus Angel | Apoderado Mancomunado | 25/01/2018 | 26/09/2018 |
ACTOS BORME DE URSSA ASSEMBLY AND SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 136, S 8, H VI 18815, I/A 6 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:URSSA ASSEMBLY AND SERVICES SL
Nif:B01563451
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VITORIA-GASTEIZ
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:25/01/2022
Número Procedimiento Concursal:408/2021
Datos Registrales:
Tomo:
1646
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-18815
Inscripción:
6
Fecha Inscripción01/08/2022
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 136, S 8, H VI 18815, I/A 6 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:URSSA ASSEMBLY AND SERVICES SL
Nif:B01563451
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VITORIA-GASTEIZ
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:25/01/2022
Número Procedimiento Concursal:408/2021
Datos Registrales:
Tomo:
1646
Libro:
0
Folio:
136
Hoja:
8-18815
Inscripción:
6
Fecha Inscripción01/08/2022
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 136, S 8, H VI 18815, I/A 6 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-01
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 135, S 8, H VI 18815, I/A 5 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-01
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 133, S 8, H VI 18815, I/A 4 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-01
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 133, S 8, H VI 18815, I/A 4 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-01
- Dimisión de don Jesús Angel Sánchez Hernández y nuevo nombramiento de don Antonio Pinto Jiménez con C.I.F. número 30576181G como personas físicas representantes de la Sociedad "URSSA S. COOP." para el ejercicio del cargo de Administrador Unico de la Compañía de esta hoja.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 133, S 8, H VI 18815, I/A 3 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-01
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 131, S 8, H VI 18815, I/A 2 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-01
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 128, S 8, H VI 18815, I/A 1 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-01
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 128, S 8, H VI 18815, I/A 1 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-01