SABADELL URQUIJO GLOBAL 1 SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social SABADELL URQUIJO GLOBAL 1 SICAV
Página Web convocatoria junta en la pagina web de la sociedad gestora
Nombres Anteriores
- URQUIJO SBP GLOBAL 1 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SABADELL URQUIJO GLOBAL 1 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SABADELL URQUIJO GLOBAL 1 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alba Verstraeten Alejandro | Liquidador Suplente | 10/01/2023 | 10/01/2023 |
Alba Verstraeten Alejandro | Presidente | 10/01/2023 | |
Alba Verstraeten Alejandro | Consejero | 05/08/2013 | 10/01/2023 |
Alba Verstraeten Alejandro | Consejero | 22/08/2018 | 10/01/2023 |
BGT AUDITORES SL | Auditor | 10/01/2023 | |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | Entidad Depositaria | 14/04/2021 | 10/01/2023 |
Castells Garcia Francisco Javier | Liquidador | 10/01/2023 | 10/01/2023 |
Castells Garcia Francisco Javier | Consejero | 03/01/2014 | 10/01/2023 |
Castells Garcia Francisco Javier | Consejero | 30/07/2019 | 10/01/2023 |
Castells Garcia Francisco Javier | Consejero | 17/06/2014 | 10/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SABADELL URQUIJO GLOBAL 1 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40243 , F 93, S 8, H B 157527, I/A 49 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
- REVOCACION DE LA SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO,COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES SA (IBERCLEAR) COMO ENTIDAD ENCARGADA DE LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40243 , F 93, S 8, H B 157527, I/A 49 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40243 , F 93, S 8, H B 157527, I/A 49 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Entidad Depositaria
Liquidador Suplente
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40243 , F 93, S 8, H B 157527, I/A 49 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40243 , F 93, S 8, H B 157527, I/A 48 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40243 , F 93, S 8, H B 157527, I/A 47 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40243 , F 93, S 8, H B 157527, I/A 47 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DE LA SUSTITUCION DE LA ENTIDAD DEPOSITARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40243 , F 92, S 8, H B 157527, I/A 46 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40243 , F 92, S 8, H B 157527, I/A 46 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40243 , F 92, S 8, H B 157527, I/A 46 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-08