UROTECNO SA - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social UROTECNO SA
CIF A46257010
Capital Social 60021.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE UROTECNO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UROTECNO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arbizu Bonet Angel | Liquidador Solidario | 06/09/2017 | 22/03/2018 |
Gabas Trigo Maria Teresa | Liquidador Solidario | 06/09/2017 | 22/03/2018 |
Mompo Sanchis Juan Antonio | Liquidador Solidario | 06/09/2017 | 22/03/2018 |
Salvador Cardo Francisco Jose | Liquidador Solidario | 06/09/2017 | 22/03/2018 |
Arbizu Bonet Angel | Consejero | 26/07/2012 | 06/09/2017 |
Gabas Trigo Maria Teresa | Consejero | 26/07/2012 | 06/09/2017 |
Mompo Sanchis Juan Antonio | Presidente | 26/07/2012 | 06/09/2017 |
Mompo Sanchis Juan Antonio | Consejero Delegado | 26/07/2012 | 06/09/2017 |
Mompo Sanchis Juan Antonio | Consejero | 26/07/2012 | 06/09/2017 |
Salvador Cardo Francisco Jose | Secretario | 26/07/2012 | 06/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UROTECNO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 1263, F 49, S 8, H V 17132, I/A 19 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 1263, F 49, S 8, H V 17132, I/A 19 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 1263, F 49, S 8, H V 17132, I/A 18 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 1263, F 49, S 8, H V 17132, I/A 18 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 1263, F 49, S 8, H V 17132, I/A 18 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 1263, F 49, S 8, H V 17132, I/A 18 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-46
- Otras modificaciones estatutarias: El cargo de consejero será retribuido. Dicha retribución consistirá en las dietas por asistencia a los órganos colegiados de la sociedad, cuyo importe determinará anualmente la Junta General para cada ejercicio económico. Sin perjuicio de ello, aquél Consejero o Consejeros que ejerzan funciones ejec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 1263, F 48, S 8, H V 17132, I/A 17 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-46
Capital Anterior: | 200.470,14 | Euros |
Disminución de capital | 140.449,14 | Euros |
Capital Actual: | 60.021,00 | Euros |
Porcentaje: | 70,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 1263, F 48, S 8, H V 17132, I/A 16 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 1263, F 48, S 8, H V 17132, I/A 15 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951, L 1263, F 48, S 8, H V 17132, I/A 15 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-46