URIEL SOLAR 10 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 1
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social URIEL SOLAR 10 SL
CIF B88431408
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/07/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE URIEL SOLAR 10 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URIEL SOLAR 10 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Cruz Ana Isabel | Apoderado | 09/08/2019 | 10/12/2021 |
Muñoz Garcia Raquel | Apoderado | 09/08/2019 | 10/12/2021 |
Sanchez Rubal Pedro | Representante | 05/08/2019 | 10/12/2021 |
Sanchez Rubal Pedro Jose | Liquidador | 10/12/2021 | 10/12/2021 |
URIEL RENOVABLES SA | Administrador Unico | 05/08/2019 | 10/12/2021 |
ACTOS BORME DE URIEL SOLAR 10 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39513 , F 177, S 8, H M 701533, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39513 , F 177, S 8, H M 701533, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39513 , F 177, S 8, H M 701533, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39513 , F 177, S 8, H M 701533, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39513 , F 176, S 8, H M 701533, I/A 3 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39513 , F 176, S 8, H M 701533, I/A 2 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39513 , F 171, S 8, H M 701533, I/A 1 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
Dirección:PASEO DE LA HABANA 1 8 (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/07/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tendrá por objeto: 1. Constituir y participar en todo tipo de sociedades y agrupaciones de empresas, adquirir y detentar acciones, participaciones, derechos, obligaciones, en España y en el extranjero, que se dediquen a cualquier clase de actividades, obras y servicios propios o relacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39513 , F 171, S 8, H M 701533, I/A 1 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28