URIBOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Vicente, 8
Código Postal 48001
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social URIBOL SL
CIF B48488068
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE URIBOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URIBOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mañero Velasco Cristobal | Liquidador | 22/11/2018 | 22/05/2019 |
Alba Valdes Yeneko Alessander | Secretario | 22/09/2015 | 22/11/2018 |
Alba Valdes Yeneko Alessander | Consejero | 22/09/2015 | 22/11/2018 |
Orue Arambmburu Jose Francisco | Consejero | 22/11/2018 | |
Valdes Uriarte Iñaki | Presidente | 22/11/2018 | |
Valdes Uriarte Iñaki | Consejero | 22/11/2018 | |
Alba Ortiz Jose-antonio | Secretario | 22/09/2015 | |
Alba Ortiz Jose-antonio | Consejero | 22/09/2015 |
ACTOS BORME DE URIBOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 113, S 8, H BI 3035, I/A 6 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 113, S 8, H BI 3035, I/A 6 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 112, S 8, H BI 3035, I/A 5 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 112, S 8, H BI 3035, I/A 5 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 112, S 8, H BI 3035, I/A 5 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-48
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 112, S 8, H BI 3035, I/A 4 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-48
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 112, S 8, H BI 3035, I/A 4 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-48
- C/ SAN VICENTE 8 8& - DEPARTAMENTO 10 (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 111, S 8, H BI 3035, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-48