URIBE KOSTA CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zubigane, 1
Código Postal 48600
Municipio Sopela
Provincia Bizkaia
Razón Social URIBE KOSTA CONSULTORES SL
CIF B95604559
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 22/03/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez San Sebastian Iker
VINCULACIONES DE URIBE KOSTA CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URIBE KOSTA CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez San Sebastian Iker | Liquidador | 30/01/2014 | 30/01/2014 |
Lopez San Sebastian Iker | Administrador Unico | 28/02/2012 | 30/01/2014 |
Lopez San Sebastian Iker | Socio Unico | 28/02/2012 | 30/01/2014 |
Lopez San Sebastian Jon | Apoderado | 28/02/2012 | 30/01/2014 |
Lopez San Sebastian Jon | Socio Unico | 19/04/2010 | 28/02/2012 |
Lopez San Sebastian Jon | Administrador Unico | 19/04/2010 | 28/02/2012 |
ACTOS BORME DE URIBE KOSTA CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 14, S 8, H BI 56435, I/A 6 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 14, S 8, H BI 56435, I/A 6 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 14, S 8, H BI 56435, I/A 6 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 14, S 8, H BI 56435, I/A 6 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-48
- C/ ZUBIGANE 1 3º A - PLANTA SUPERIOR (SOPELANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 14, S 8, H BI 56435, I/A 5 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 13, S 8, H BI 56435, I/A 4 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 12, S 8, H BI 56435, I/A 3 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-48
- C/ LOIOLA ANDER DEUNA 50 A 1º - IZQUIERDA (SOPELANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 12, S 8, H BI 56435, I/A 2 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 12, S 8, H BI 56435, I/A 2 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 12, S 8, H BI 56435, I/A 2 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-48