URCI PERITACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno de la Espuela, 8
Código Postal 04131
Municipio Almería
Provincia Almería
Mapa Ver Mapa
Razón Social URCI PERITACIONES SL
CIF B04680476
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Evaluación de riesgos y daños
Fecha de Constitución 28/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE URCI PERITACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URCI PERITACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Reguera Conde Pedro Ignacio | Apoderado | 26/11/2009 | 04/04/2022 |
Reguera Rodriguez Cristina | Liquidador | 04/04/2022 | 04/04/2022 |
Reguera Rodriguez Cristina | Administrador Unico | 26/11/2009 | 04/04/2022 |
Rodriguez Rodriguez Maria Magdalena | Administrador Unico | 28/08/2009 | 26/11/2009 |
ACTOS BORME DE URCI PERITACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 171, S 8, H AL 33313, I/A 4 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 171, S 8, H AL 33313, I/A 4 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 171, S 8, H AL 33313, I/A 4 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 171, S 8, H AL 33313, I/A 4 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-04
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-178-04
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 170, S 8, H AL 33313, I/A 3 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 170, S 8, H AL 33313, I/A 2 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 170, S 8, H AL 33313, I/A 2 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 170, S 8, H AL 33313, I/A 1 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-04