URBENI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pascual Lorenz Sebastian, 10
Código Postal 50011
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social URBENI SL
CIF B50056647
Actividad Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques
Página Web www.urbeni.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor POSTIGO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE URBENI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBENI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Sienes Joana | Liquidador Solidario | 10/12/2021 | 19/12/2022 |
Benito Sienes Sonia Concepcion | Liquidador Solidario | 10/12/2021 | 19/12/2022 |
Cisneros Herrero Jose | Apoderado | 19/12/2022 | |
POSTIGO AUDITORES SLP | Auditor | 16/12/2014 | 19/12/2022 |
POSTIGO AUDITORES SLP | Auditor | 01/06/2012 | 19/12/2022 |
Benito Sienes Joana | Administrador Solidario | 15/06/2012 | 10/12/2021 |
Benito Sienes Sonia Concepcion | Administrador Solidario | 15/06/2012 | 10/12/2021 |
Benito Sienes Manuel | Administrador Solidario | 15/06/2012 |
ACTOS BORME DE URBENI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912 , F 46, S 8, H Z 4805, I/A 22 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912 , F 46, S 8, H Z 4805, I/A 22 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-50
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19º. El cargo de Liquidador será retribuido. La retribución, consistirá en una cantidad fija que se establece en la cuantía de 22.000,00E anuales, para distribuir entre todos los liquidadores.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912 , F 46, S 8, H Z 4805, I/A 21 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-50
- C/ PASCUAL LORENZ SEBASTIAN 10 - CASA 5 (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912 , F 46, S 8, H Z 4805, I/A 20 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 124, S 8, H Z 4805, I/A 19 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 124, S 8, H Z 4805, I/A 19 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 124, S 8, H Z 4805, I/A 19 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-50
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 124, S 8, H Z 4805, I/A 18 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-50
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 124, S 8, H Z 4805, I/A 17 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-50
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 19.- El cargo de Administrador será retribuido. La retribución consistirá en una retribución fija y otra variable. La retribución fija se establece en la cuantía total de 220.000,00 euros anuales para distribuir entre todos los administradores. Existirá además, un complemento de la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 124, S 8, H Z 4805, I/A 16 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-50