URBATECSON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Salvador Segui, 3
Código Postal 08630
Municipio Abrera
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social URBATECSON SL
CIF B67589598
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/02/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE URBATECSON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBATECSON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gaset Vinaixa Josep Anton | Administrador Solidario | 27/03/2020 | 06/11/2023 |
Gaset Vinaixa Josep Anton | Liquidador | 06/11/2023 | 06/11/2023 |
Solanellas Lopez Josep Maria | Administrador Solidario | 27/03/2020 | 06/11/2023 |
Solanellas Lopez Josep Maria | Liquidador | 06/11/2023 | 06/11/2023 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 27/02/2020 | 27/03/2020 |
ACTOS BORME DE URBATECSON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47267 , F 75, S 8, H B 546654, I/A 3 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47267 , F 75, S 8, H B 546654, I/A 3 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47267 , F 75, S 8, H B 546654, I/A 3 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-08
- PROMOCION, EXPLOTACION, ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47267 , F 75, S 8, H B 546654, I/A 2 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-08
- CL SALVADOR SEGUI 3 PG.INDUSTRIAL SANT ERMENGOL (ABRERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47267 , F 75, S 8, H B 546654, I/A 2 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47267 , F 75, S 8, H B 546654, I/A 2 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47267 , F 75, S 8, H B 546654, I/A 2 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47267 , F 73, S 8, H B 546654, I/A 1 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-08
Dirección:CL L'AVENIR NUM.35 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:06/02/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA, INTERMEDIACION, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION, EXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS Y LA REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47267 , F 73, S 8, H B 546654, I/A 1 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-08